Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Oskar Martin Lindblom
Oskar Martin Lindblom
19850110-XXXX
Ta kreditupplysning
Oskar Martin Lindblom är en man född den 10 januari 1985. Han är folkbokförd i Åkersberga sedan 2022-10-28. Åkersberga ligger i Österåker kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Visual id Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Oskar Martin Lindblom har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-10-09
BEU Holding AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Visual id Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Mattias Urban Wiberg
Styrelseledamot
Niclas Erik Maximilian Svensson
Ordförande
Niclas Erik Maximilian Svensson
Styrelseledamot
Oskar Martin Lindblom
Tillbaka till sidans topp