Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Zipforce AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Backstigen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Backstigen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Backstigen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Backstigen Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-07-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-10 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2022-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |