Org.nr: 556705-5552
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Christoffersen, Ronny | 2024-08-28 |
Extern verkställande direktör | Hjorth, Robert Mattias | 2024-08-28 |
Styrelseledamot | Christoffersen, Ronny | 2024-08-14 |
Extern verkställande direktör | Werin, Odd Sten-Eric | 2024-08-14 |
Revisor | Kromnér, Christian Robert | 2024-08-14 |
Styrelseledamot | Ekengren, Håkan | 2023-04-25 |
Styrelsesuppleant | Malmberg, Kenth Arthur | 2022-12-01 |
Extern verkställande direktör | Grenstad, Anders Lennart | 2022-12-01 |
Styrelseledamot | Norgren, Per Mikael | 2022-03-24 |
Ordförande | Sundberg, Lennart Ingemar | 2022-01-27 |
Styrelseledamot | Sundberg, Lennart Ingemar | 2022-01-27 |
Revisor | Sygut, Andreas Andrzej | 2022-01-06 |