Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Örjan Fredrik Ohls
Örjan Fredrik Ohls
19731217-XXXX
Ta kreditupplysning
Ohls, Örjan Fredrik är en man född den 17 december 1973 och är bosatt i Ekerö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Ekerövatten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Örjan Fredrik Ohls har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-26
Ekerövatten AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ekerövatten AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Nils Ola Sandin
Styrelseledamot
S C Brunstedt Sjöström
Lekmannarevisor
Jan Edvin Olsson
Lekmannarevisorssuppleant
Thomas Brännström
Styrelseledamot
Ulf Börje Richard Andersson
Styrelsesuppleant
Rolf Thomas Sjökvist
Extern vice verkställande direktör
Vivi Maria Sofia Appel
Styrelseledamot
Petra Hammar
Extern firmatecknare
Karl Mattias Skarelius
Styrelseledamot
Johan Fredrik Sirberg
Ordförande
Johan Fredrik Sirberg
Styrelseledamot
Örjan Fredrik Ohls
Extern verkställande direktör
Christian Gustaf Wiklund
Styrelsesuppleant
Anna Margareta Wesslén
Styrelseledamot
Jimmy Roland Fors
Huvudansvarig revisor
Johan Erik Niclas Bergenmo
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp