Org.nr: 559392-1744
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ershagen, Hampus Alexander Oliver | 2024-05-07 |
Styrelseledamot | Syed Zoghlami, Hira Noor | 2024-04-16 |
Styrelseledamot | Syed Zoghlami, Hira Noor | 2023-09-11 |
Styrelseledamot | Berglund, Mikaela Jenni | 2022-09-30 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2022-09-30 |
Styrelsesuppleant | Selldén, Stina Maria | 2022-09-30 |