Org.nr: 559379-8803
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Lembrér, Nils Holger Rikard | 2023-11-02 |
Styrelseledamot | Barck, Karl Daniel | 2023-11-02 |
Styrelseledamot | Lembrér, Nils Holger Rikard | 2023-11-02 |
Verkställande direktör | Lembrér, Nils Holger Rikard | 2023-11-02 |
Ordförande | Lindberg, Stig Anders Jacob | 2023-06-02 |
Styrelseledamot | Lindberg, Stig Anders Jacob | 2023-06-02 |
Verkställande direktör | Lindberg, Stig Anders Jacob | 2023-06-02 |
Huvudansvarig revisor | Svanberg, Anna Kristina | 2022-08-25 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2022-08-25 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Sjöstedt, Eva Evelina Evelyn | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Ottosson, Andreas Hans Eddie | 2022-06-15 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2022-06-15 |