Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kenneth Gustav Lennart Olsson
Kenneth Gustav Lennart Olsson
19811125-XXXX
Ta kreditupplysning
Olsson, Kenneth Gustav Lennart är en man född den 25 november 1981 och är bosatt i Uddevalla
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
RK Elteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
RK Elteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RK Allhemsvägen 26 Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RK Väst Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RK Långemyrsvägen 4 Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Uddevalla Hyresfastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RK Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
RK Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RK Invent Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
RK Invent Väst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RK Kultehagsvägen 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Petrolium AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dalsland Hyresfastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Langeby Sten och Trädgård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MRK Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Spekulation uddevalla AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
RK Dalvägen 9 Fastighet AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Olsson, Kenneth Gustav Lennart
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kenneth Gustav Lennart Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-10
YMER Managed Services AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-10
Juno Regina AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-01-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
RK Elteknik AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bo Göte Roger Lindström
Styrelsesuppleant
Kerstin Ann-Sofie Olsson
Huvudansvarig revisor
Björn Thomas Michael Olofsson
Styrelseledamot
Rickard Martin Lindström
Verkställande direktör
Rickard Martin Lindström
Styrelseledamot
Kenneth Gustav Lennart Olsson
Ordförande
Kenneth Gustav Lennart Olsson
Revisor
Baker Tilly SEK AB
Tillbaka till sidans topp
RK Allhemsvägen 26 Fastighet AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bo Göte Roger Lindström
Styrelsesuppleant
Kerstin Ann-Sofie Olsson
Styrelseledamot
Rickard Martin Lindström
Ordförande
Rickard Martin Lindström
Styrelseledamot
Kenneth Gustav Lennart Olsson
Tillbaka till sidans topp
RK Väst Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bo Göte Roger Lindström
Styrelsesuppleant
Kerstin Ann-Sofie Olsson
Styrelseledamot
Rickard Martin Lindström
Ordförande
Rickard Martin Lindström
Styrelseledamot
Kenneth Gustav Lennart Olsson
Tillbaka till sidans topp