Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-13 |