Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-20 |
||
Ordförande Utträde: 2021-09-28 |
||
Ordförande Utträde: 2021-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-28 |