Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Olofsson, Jan-Åke Arne | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Together AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Centrala Buss i Jämtland/Härjedalen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Centrala Buss i Jämtland/Härjedalen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Olofsson Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Olofsson Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Olofssons Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Olofssons Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Olofssons Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Olofssons Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Olofssons Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | TH Maskin & Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-06 |