Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gry Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gordian Logistics Optimization Systems AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CellSwap AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | CellSwap AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-23 |
||
Prokurist Utträde: 2022-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |