Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |