Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-22 |