Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Olof Håkan Skarman
Olof Håkan Skarman
19710102-XXXX
Ta kreditupplysning
Skarman, Olof Håkan är en man född den 2 januari 1971 och är bosatt i Lidingö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Hasslegården Vård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hasslegården Vård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mottagning Bergmästaren AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Damahag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Damahag AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Villa Leva AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Villa Leva AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
KraftAverk Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
KraftAverk Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Olof Skarman Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mansarc AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Mansarc AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Mansarc AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lidingö Pyrus 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skandinavisk Sjukvårdskompetens AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stockrosen Vård och Omsorg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stockrosen Vård och Omsorg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nora Elvstorp 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nora Elvstorp 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nora Elvstorp 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nora Elvstorp 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kraftaverk Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kraftaverk Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fogdhyttan Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fogdhyttan Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kastenhof Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kastenhof Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stockrosen Stödboende AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stockrosen Stödboende AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Olof Håkan Skarman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-22
Waxholms Hotell Aktiebolag
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-03
Kabyssen Waxholm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-04-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hasslegården Vård AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl Thomas Blixell
Huvudansvarig revisor
Hans Göran Sundstrand
Styrelseledamot
Olof Håkan Skarman
Ordförande
Olof Håkan Skarman
Styrelseledamot
Gunnar Johannes Eriksson
Verkställande direktör
Gunnar Johannes Eriksson
Styrelsesuppleant
Theresia Maria Eriksson
Revisor
Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Hans Göran Sundstrand
Styrelseledamot
Olof Håkan Skarman
Ordförande
Olof Håkan Skarman
Styrelseledamot
Gunnar Johannes Eriksson
Verkställande direktör
Gunnar Johannes Eriksson
Styrelsesuppleant
Theresia Maria Eriksson
Tillbaka till sidans topp
Mottagning Bergmästaren AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Rolf Stefan Holgersson
Ordförande
Rolf Stefan Holgersson
Styrelseledamot
Olof Håkan Skarman
Styrelseledamot
Gunnar Johannes Eriksson
Styrelseledamot
Maria Therese Lundstedt Niord
Verkställande direktör
Maria Therese Lundstedt Niord
Revisor
Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag
Huvudansvarig revisor
Hans Göran Sundstrand
Tillbaka till sidans topp