Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Olof Fredrik Carl Norén
Olof Fredrik Carl Norén
19601127-XXXX
Ta kreditupplysning
Norén, Olof Fredrik Carl är en man född den 27 november 1960 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Little Italy
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Olof Fredrik Carl Norén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-03
Effen AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Little Italy
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Karin Lena Wieselblad
Styrelseledamot
Olof Fredrik Carl Norén
Styrelseledamot
Per Stefan Harlén
Styrelsesuppleant
Karin Annika Harlén
Styrelseledamot
Carl Joakim Svante Larsson
Tillbaka till sidans topp