Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Footbalance System Oy, Finland Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-10-02 |