Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Orion Pharma Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-20 |