Org.nr: 556765-7233
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Johansson, Curt Åke | 2023-08-08 |
Huvudansvarig revisor | Pernersten, Guy Lars-Erik | 2023-01-03 |
Revisor | QRev AB | 2023-01-03 |
Styrelseledamot | Nilsson, Jan Olov Anders | 2022-11-16 |
Styrelsesuppleant | Nilsson, Per-Erik | 2022-11-16 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2022-01-20 |