Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-04 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-11 |