Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SAM Aero AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |