Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kvadrat Koster AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |