Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |