Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Odd Bjarne Kristiansen
Odd Bjarne Kristiansen
19710421-XXXX
Ta kreditupplysning
Kristiansen, Odd Bjarne är en man född den 21 april 1971 och är bosatt i Segersäng
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
VeterinärMagazinet i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
VeterinärMagazinet i Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
OBK Media Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Annonssäljarna i Gamla Stan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Annonssäljarna i Gamla Stan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Svensk Rekryteringteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Svensk Rekryteringteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Karriärstart i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Karriärstart i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Annonssäljarna Försäljningsutveckling Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Annonssäljarna Försäljningsutveckling Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Annonssäljarna Försäljningsutveckling Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Odd Bjarne Kristiansen har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2024-06-13
PFG Media AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-25
Guided Talent Solutions AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
VeterinärMagazinet i Stockholm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Christian Simons
Ordförande
Hans Christian Simons
Styrelseledamot
Odd Bjarne Kristiansen
Verkställande direktör
Odd Bjarne Kristiansen
Styrelseledamot
Linda Kristiansen
Tillbaka till sidans topp
OBK Media Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Kent Yngve Tommy Nilsson
Styrelseledamot
Odd Bjarne Kristiansen
Styrelsesuppleant
Linda Kristiansen
Tillbaka till sidans topp
Annonssäljarna i Gamla Stan AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Kent Yngve Tommy Nilsson
Styrelseledamot
Hans Christian Simons
Styrelsesuppleant
Odd Bjarne Kristiansen
Verkställande direktör
Odd Bjarne Kristiansen
Tillbaka till sidans topp