Org.nr: 556802-4904
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Samuelsson, Rune Håkan | 2024-09-25 |
Styrelseledamot | Yngvesson, Tonny Klas Bernhard | 2024-06-12 |
Huvudansvarig revisor | Linusson, Anders Olof | 2023-12-28 |
Ordförande | Börjesson, Ove Bertil | 2023-06-28 |
Styrelseledamot | Börjesson, Ove Bertil | 2023-06-28 |
Styrelseledamot | Wijk, Steve Rune Thomas | 2023-06-28 |
Huvudansvarig revisor | Hulthén, Björn Erik Gunnar | 2023-02-14 |
Huvudansvarig revisor | Gavin, Hans | 2022-09-28 |
Styrelseledamot | Lardmo, Bengt Aste Robert | 2021-10-08 |