Org.nr: 559331-5848
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Skoghage, Anders Erik | 2023-02-10 |
Styrelsesuppleant | Nujen, Ulas | 2022-07-14 |
Styrelseledamot | Hermansson, Erik Christoffer | 2022-06-14 |
Verkställande direktör | Hermansson, Erik Christoffer | 2022-06-14 |
Styrelsesuppleant | Jönsson, Jonathan Waldemar | 2022-02-23 |