Org.nr: 559062-6056
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Paljak, Felix Carl Gustav | 2024-04-20 |
Huvudansvarig revisor | Wiklund, Erik Axel | 2024-04-20 |
Revisor | Deloitte AB | 2024-04-20 |
Ordförande | Ambré, Joel Sebastian | 2024-03-02 |
Styrelseledamot | Holmquist, Kristin Ebba Margareta | 2024-03-02 |
Styrelseledamot | Seippel, Malin Catharina | 2024-03-02 |
Styrelseledamot | Ambré, Joel Sebastian | 2024-03-02 |
Styrelsesuppleant | Klint, Johanna Kristina | 2023-08-22 |
Huvudansvarig revisor | Jonzon, Hedvig Elisabet Kristina | 2022-12-10 |