Org.nr: 559090-3976
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Elgh, Karl Per Johan | 2023-10-14 |
Styrelseledamot | Pedersen, Else Marie | 2023-10-14 |
Huvudansvarig revisor | Ahlström, Sebastian Alexander | 2023-10-14 |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB | 2023-10-14 |
Huvudansvarig revisor | Daae, Carl Thomas | 2023-10-12 |
Ordförande | Lönn, Carl Albin Magnus | 2022-12-17 |
Styrelseledamot | Lönn, Carl Albin Magnus | 2022-12-17 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Kai Daniel | 2022-12-17 |
Revisor | Ahlstrand, Kristina Ingrid Johanna | 2021-10-13 |