Org.nr: 556815-9486
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Ahlström, Sebastian Alexander | 2024-08-26 |
Styrelseledamot | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-18 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Kai Daniel | 2023-10-18 |
Huvudansvarig revisor | Daae, Carl Thomas | 2023-10-12 |
Ordförande | Rebel, Jennifer Carlota | 2022-09-09 |
Styrelseledamot | Rebel, Jennifer Carlota | 2022-09-09 |
Ordförande | Lönn, Carl Albin Magnus | 2022-07-06 |
Styrelseledamot | Lönn, Carl Albin Magnus | 2022-07-06 |
Revisor | Ahlstrand, Kristina Ingrid Johanna | 2021-10-13 |