Org.nr: 559319-2783
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Mattsson, Elin Karin Linnea | 2024-02-14 |
Styrelseledamot | Stepien, Erica Yvonne | 2023-01-24 |
Styrelseledamot | Lind Widestam, Olof Johannes | 2022-10-05 |
Ordförande | Solvang, Gunnar | 2022-09-14 |
Styrelseledamot | Pogost, Knut Ilja | 2022-09-14 |
Styrelseledamot | Solvang, Gunnar | 2022-09-14 |
Revisor | Svedberg, Kerstin Gunilla | 2022-09-14 |