Org.nr: 556602-2116
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Mattsson, Elin Karin Linnea | 2024-02-14 |
Styrelsesuppleant | Stepien, Erica Yvonne | 2023-01-24 |
Styrelsesuppleant | Fällman, Göte Tomas | 2022-08-27 |
Styrelseledamot | Nygren, Per Henrik | 2022-05-12 |
Huvudansvarig revisor | Skogh, Lars Andreas | 2022-04-15 |