Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bo Johan Norrbrink
Bo Johan Norrbrink
19730710-XXXX
Ta kreditupplysning
Bo Johan Norrbrink är en man född den 10 juli 1973. Han är folkbokförd i Östhammar sedan 2024-09-18. Östhammar ligger i Östhammar kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Zenita Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Haninge Lås AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lås & Nyckel i Gävle Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lås-Arne Malmström Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Lås-Arne Malmström Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
LH Electronic Alarm Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dala Lås Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Farsta Lås Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SBA Holding Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sundsvalls El och Larmservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Larmatic Alarm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sickla Låsteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Falu Lås & Nyckelservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
El & Larm Anläggningar i Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Exigo Försäljning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
El & Fastighetsdrift Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Montageservice i Kalmar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Exista Säkerhet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Exista Säkerhet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Uppsala Säkerhetsteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Uppsala Säkerhetsteknik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Axel Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kobben AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
OpenUp AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BJN Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dala Lås i Ludvika AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Samuelsson & Partner AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Låskomfort AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CFS Larm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
L&N Säkerhetsdörrar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ö-Rika AB
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Norrbrink, Bo Johan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bo Johan Norrbrink har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-12
Axlås Solidlås AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-09-17
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-09-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 26 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Zenita Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern verkställande direktör
Robert Mikael Rosenberg
Extern firmatecknare
Lars Inge Roger Lundgren
Huvudansvarig revisor
Rolf Nicklas Kullberg
Styrelseledamot
Bo Johan Norrbrink
Styrelsesuppleant
Erik Johan Oscar Englund
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Haninge Lås AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern verkställande direktör
Lars Krister Norrman
Huvudansvarig revisor
Rolf Nicklas Kullberg
Styrelseledamot
Bo Johan Norrbrink
Styrelsesuppleant
Erik Johan Oscar Englund
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Lås & Nyckel i Gävle Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Rolf Nicklas Kullberg
Styrelseledamot
Bo Johan Norrbrink
Extern verkställande direktör
Ulf Stefan Sjöman
Styrelsesuppleant
Erik Johan Oscar Englund
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp