Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BOINNOVATION Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BOINNOVATION Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Samuel Norman Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Samuel Norman Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kullsta 1:132 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ravund Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CJE Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ljudotto ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Norman Lexell, Samuel | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |