Org.nr: 559342-7684
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Finnermark, Ulf Stefan | 2024-09-02 |
Styrelsesuppleant | Finnermark, Rachel | 2024-09-02 |
Styrelseledamot | Nikman, Said | 2024-04-04 |
Styrelsesuppleant | Nikman, Sara | 2024-04-04 |
Styrelseledamot | Nikman, Daniela Fernanda | 2023-11-21 |
Vice verkställande direktör | Nikman, Daniela Fernanda | 2023-11-21 |
Styrelseledamot | Moannabi, Sadegh | 2022-07-27 |