Org.nr: 556804-3946
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-23 |
Styrelsesuppleant | Rosencrantz, Per Anders | 2023-09-22 |
Styrelsesuppleant | Kits, Carl Martin | 2023-04-26 |
Huvudansvarig revisor | Wolff, Emil | 2022-01-26 |