Org.nr: 559141-3819
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Rashid, Muhammad | 2024-01-18 |
Styrelseledamot | Khan, Imran | 2022-12-30 |
Verkställande direktör | Khan, Imran | 2022-12-30 |
Styrelseledamot | Ali, Hafiz Maratib | 2022-10-15 |
Verkställande direktör | Ali, Hafiz Maratib | 2022-10-15 |
Styrelsesuppleant | Khalid, Anam | 2022-03-15 |