Org.nr: 556829-0117
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Olsson, Bill Magnus | 2024-08-14 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-14 |
Styrelsesuppleant | Eichler, Frank | 2024-07-17 |
Styrelsesuppleant | Salzinger, Josef | 2022-12-28 |
Styrelseledamot | Schwab, Tobias | 2022-10-25 |