Org.nr: 556639-2279
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Ingemarsson, Bertil Peter | 2023-07-25 |
Styrelsesuppleant | Schlichting, Thomas Peter | 2023-02-23 |
Huvudansvarig revisor | Nilsson, Nils Johan Albert | 2022-09-17 |
Revisor | Deloitte AB | 2022-09-17 |
Styrelseledamot | Jonson, Claes Einar Lennart | 2021-12-23 |
Styrelsesuppleant | Lindberg, Nils Stefan | 2021-09-30 |