Org.nr: 556494-3297
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Nilsson, Gert Magnus | 2024-05-22 |
Styrelseledamot | Ingesson, Mikael Brynolf | 2024-05-22 |
Styrelseledamot | Nilsson, Gert Magnus | 2024-05-22 |
Styrelsesuppleant | Persson, Camilla Susanne | 2023-05-23 |
Huvudansvarig revisor | Rankell, Petter Sebastian | 2023-05-23 |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB | 2023-05-23 |
Ordförande | Williamsson, Jane Birgitta | 2022-09-20 |
Styrelseledamot | Williamsson, Jane Birgitta | 2022-09-20 |
Huvudansvarig revisor | Brofors Ekblom, Kurt Anders | 2021-11-27 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2021-11-27 |