Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Margot Elisabet Nord
Margot Elisabet Nord
19720705-XXXX
Ta kreditupplysning
Margot Elisabet Nord är en kvinna född den 5 juli 1972. Hon är folkbokförd i Skellefteå sedan 0001-01-01. Skellefteå ligger i Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
MVB Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MVB Skellefteå Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
M Jakobsson Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MaJa Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
MaJa Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Skellefteå Guld AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Majas Fastigheter i Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Drivkraften 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordsikt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Guldbygden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Guldbygdens Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Guldbygdens Kristall AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Skellefteå Tenn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Skellefteå Silver AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skellefteå Tools AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
MJ Skellefteå Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
M&M Fast Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Nord, Margot
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Margot Elisabet Nord har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-17
Guldbygdens Kristall 2 AB
Upplöst...
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-17
Guldbygdens Kristall 1 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-06-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 14 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MVB Skellefteå AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sven Sture Lennart Kullman
Styrelseledamot
Per Erik Ununger
Styrelseledamot
Kjell Ola Mattias Jakobsson
Verkställande direktör
Kjell Ola Mattias Jakobsson
Styrelseledamot
Margot Elisabet Nord
Styrelsesuppleant
Erik Tobias Lundberg
Styrelseledamot
Jennie Sofia Christina Åberg
Ordförande
Jennie Sofia Christina Åberg
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Revisorssuppleant
Bo Oskar Nyström
Huvudansvarig revisor
Lars Henrik Johansson
Tillbaka till sidans topp
MVB Skellefteå Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sven Sture Lennart Kullman
Styrelseledamot
Per Erik Ununger
Styrelseledamot
Kjell Ola Mattias Jakobsson
Verkställande direktör
Kjell Ola Mattias Jakobsson
Styrelseledamot
Margot Elisabet Nord
Styrelsesuppleant
Erik Tobias Lundberg
Styrelseledamot
Jennie Sofia Christina Åberg
Ordförande
Jennie Sofia Christina Åberg
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Revisorssuppleant
Bo Oskar Nyström
Huvudansvarig revisor
Lars Henrik Johansson
Tillbaka till sidans topp
M Jakobsson Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kjell Ola Mattias Jakobsson
Styrelsesuppleant
Margot Elisabet Nord
Huvudansvarig revisor
Anita Emilie Roslund
Revisor
Revideco AB
Tillbaka till sidans topp