Org.nr: 556543-9303
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | McGreevy, Christopher David | 2023-11-22 |
Huvudansvarig revisor | Hamurcu, Emine | 2023-09-29 |
Styrelseledamot | Eicher, Bradley William | 2023-06-22 |
Verkställande direktör | Eicher, Bradley William | 2023-06-22 |
Styrelseledamot | Westher, Pär Magnus Jörgen | 2023-03-22 |
Ordförande | Stolpe, Tomas Patrik | 2023-02-01 |
Styrelseledamot | Stolpe, Tomas Patrik | 2023-02-01 |
Styrelseledamot | Lundberg, Carl Johan Olof | 2023-02-01 |
Huvudansvarig revisor | Sergel, Jeanette Maria Annelie | 2022-09-22 |
Styrelseledamot | Fältö, Eva Susanne | 2022-03-03 |
Styrelseledamot | Martinsson, Bern Anders | 2021-12-09 |
Styrelseledamot | Karlsson, Leif Erik | 2021-12-09 |
Verkställande direktör | Martinsson, Bern Anders | 2021-12-09 |