Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Noaksson, Per-Åke | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Meteorologen 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Meteorologen 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ylle 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Ylle 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Skiljebo Äng 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kungsgatan 66 fyra | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsförening Drottningen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-14 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-11 |