Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Noah Grönskog
Noah Grönskog
19981225-XXXX
Ta kreditupplysning
Noah Grönskog är en man född den 25 december 1998. Han är folkbokförd i Bromma sedan 2022-01-27. Bromma ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
OIDG AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Noah Grönskog har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-08-30
North Racing Services AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-10-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
OIDG AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Thomas Grönskog
Styrelsesuppleant
Noah Grönskog
Tillbaka till sidans topp