Org.nr: 559229-1396
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Motamedi, Chehreh | 2023-11-18 |
Styrelsesuppleant | Rejimand, Tara | 2023-11-18 |
Styrelsesuppleant | Falk, Joel Erik | 2022-05-31 |
Extern verkställande direktör | Wilson, Susane Marie | 2022-05-31 |
Ordförande | Falk, Pär Mikael | 2022-04-26 |
Styrelseledamot | Falk, Pär Mikael | 2022-04-26 |
Styrelseledamot | Spandel, Mona Charlotte | 2022-04-26 |
Revisor | Berglund, Carl Johan Alexander | 2021-12-07 |