Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Gunnar Niss-Jonsson
Mats Gunnar Niss-Jonsson
19580313-XXXX
Ta kreditupplysning
Niss-Jonsson, Mats Gunnar är en man född den 13 mars 1958 och är bosatt i Malung
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Revisorssuppleant
Aktiebolaget Fehrms Bokhandel
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Christer Dalmans Holding Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Christer Dalmans Holding Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ErJa Mur o Kakel i Älvdalen Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kläppensnö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kläppen Ski Resort AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CD Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CD Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
LimaTvätten Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Törnäset Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Törnäset Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CD Rental AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CD Rental AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eriadoro 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Norrdala Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kläppen Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CD Schakt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CD Schakt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kläppen Prop1tys AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Niss-Jonsson, Mats
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Gunnar Niss-Jonsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-04-21
Slutplattan SOVGI 113157 AB
Upplöst...
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-28
Kläppens Camping i Sälen AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Fehrms Bokhandel
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Bernt Ragnar Fehrm
Revisor
Torsten Einar Karlsson
Revisorssuppleant
Mats Gunnar Niss-Jonsson
Tillbaka till sidans topp
Christer Dalmans Holding Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Gunnar Niss-Jonsson
Ordförande
Mats Gunnar Niss-Jonsson
Styrelseledamot
Olov Christer Dalmans
Verkställande direktör
Olov Christer Dalmans
Huvudansvarig revisor
Per Anders Hvittfeldt
Styrelseledamot
Mårten Olov Dalmans
Revisor
Qrev AB
Tillbaka till sidans topp
ErJa Mur o Kakel i Älvdalen Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Erik Eriksson
Verkställande direktör
Per Erik Eriksson
Huvudansvarig revisor
Slott Sofie Marie Lindberg
Revisor
Qrev AB
Styrelseledamot
Leif Pontus Johansson
Vice verkställande direktör
Leif Pontus Johansson
Styrelseledamot
Olof Håkan Andersson
Ordförande
Olof Håkan Andersson
Styrelseledamot
Erik Johan Boberg
Styrelseledamot
Mats Gunnar Niss-Jonsson
Styrelseledamot
Hans Andreas Skogs Hult
Tillbaka till sidans topp