Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ninos Denho Badur
Ninos Denho Badur
19860704-XXXX
Ta kreditupplysning
Badur, Ninos Denho är en man född den 4 juli 1986 och är bosatt i Bromma
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bette Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Semsi Badur AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Pärlblomman AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tilega AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stugor i Söder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tevat Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Developers Holding Sweden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SNA Projects Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
SNA Arken property AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TLG Tax AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Stockholm Figaro
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Pärlblomman 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Kommanditdelägare
SNS Förvaltning Kommanditbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ninos Denho Badur har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-17
Bostadsrättsföreningen Holmger 6
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-23
Bette Bygg AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bette Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Semsi Badur
Verkställande direktör
Semsi Badur
Styrelsesuppleant
Ninos Denho Badur
Tillbaka till sidans topp
Semsi Badur AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Semsi Badur
Styrelsesuppleant
Ninos Denho Badur
Tillbaka till sidans topp
Pärlblomman AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Semsi Badur
Styrelsesuppleant
Ninos Denho Badur
Tillbaka till sidans topp