Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nina Ulrika Lidbrandt
Nina Ulrika Lidbrandt
19780130-XXXX
Ta kreditupplysning
Lidbrandt, Nina Ulrika är en kvinna född den 30 januari 1978 och är bosatt i Täby
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
K1 Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nina Ulrika Lidbrandt har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-21
Jagdrar AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-05-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
K1 Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nina Ulrika Lidbrandt
Styrelseledamot
Kristoffer Johan Lidbrandt
Tillbaka till sidans topp