Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nina Ulrika Hubendick
Nina Ulrika Hubendick
19750528-XXXX
Ta kreditupplysning
Hubendick, Nina Ulrika är en kvinna född den 28 maj 1975 och är bosatt i Bromma
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Törnerfälts Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nina Ulrika Hubendick har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-16
Licoll Solenergi AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-07-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Törnerfälts Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dan Nils Edvard Hubendick
Styrelsesuppleant
Nina Ulrika Hubendick
Tillbaka till sidans topp