Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | PEPT Oy Ab filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PEPT Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-16 |
||
Bolagsman Utträde: 2023-05-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |