Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Nina S R Giesselmann Starck
Nina S R Giesselmann Starck
19730811-XXXX
Ta kreditupplysning
Giesselmann Starck, Nina S R är en kvinna född den 11 augusti 1973 och är bosatt i Jönköping
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Musemind AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Nina S R Giesselmann Starck har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-23
SLUTPLATTAN UMRIV 104626 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-01-03
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Musemind AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lisa Christina Sonja Starck
Styrelseledamot
Nina S R Giesselmann Starck
Tillbaka till sidans topp