Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Metso Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |